Gestão Institucional Lista de inventário
Identificador | Título | nível de descrição | Data de exibição | objeto digital | |
---|---|---|---|---|---|
01.v.5 | Diretor do Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira Cavalcante | Dossiê | 01/12/1978 - 03/05/1983 | ||
01.v.2 | Diretor do Instituto Estadual Arthur Siqueira Cavalcante | Dossiê | 1946 - 10/11/1975 | ||
02 | Chefe do Serviço de Hematologia Clínica do Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira Cavalcanti | Dossiê | 09/02/1957 - 04/09/1983 | ||
01.v.4 | Diretor do Instituto Estadual Arthur Siqueira Cavalcante | Dossiê | 1952 | ||
01.v.01-v.05 | Diretor do Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti | Dossiê | 05/11/1940 - 06/09/1983 | ||
01.v.1 | Diretor do Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira Cavalcante | Dossiê | 05/11/1940 - 21/10/1980 | ||
01.v.3 | Diretor do Instituto Estadual Arthur Siqueira Cavalcante | Dossiê | 10/01/1947 - 01/03/1983 |