Hildebrando Monteiro Marinho Lista de inventário
Identificador | Título | nível de descrição | Data de exibição | objeto digital | |
---|---|---|---|---|---|
GI | Gestão Institucional | Grupo | 05/11/1940 - 1999 | ||
03 | Fichas de Leitura | Dossiê | 05/1942 | ||
08 | Diplomas | Dossiê | 12/10/1942 - 24/03/1970 | ||
01 | Recortes de Jornais | Dossiê | 18/06/1943 - 16/09/1995 | ||
RF | Relações Familiares | Subgrupo | 18/06/1943 - 12/04/2000 | ||
03 | Serviço de Assistência Social do Serviço Nacional de Aprendizagem Industria - SENAI | Dossiê | 27/04/1944 - 08/01/1946 | ||
02 | Membro da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de janeiro | Dossiê | 09/05/1944 - 30/10/1987 | ||
03 | Sócio Fundador da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica | Dossiê | 31/05/1944-14/04/2000 | ||
04 | Ordens de Serviço | Dossiê | 04/01/1945 - 19/04/1965 | ||
04 | Informativos | Dossiê | 1945-02/1988 | ||
01.v.2 | Diretor do Instituto Estadual Arthur Siqueira Cavalcante | Dossiê | 1946 - 10/11/1975 | ||
05 | Portarias | Dossiê | 31/12/1946 - 22/08/1986 | ||
05 | Revistas | Dossiê | 10/1946 - 02/1999 | ||
01 | Carteira de Sócio | Dossiê | 1947 | ||
02 | Resumos | Dossiê | 1947 | ||
06 | Decretos | Dossiê | 31/12/1947 - 06/12/1978 | ||
01.v.1 | Cartas | Dossiê | 27/10/1947 - 13/12/1979 | ||
01.v.3 | Diretor do Instituto Estadual Arthur Siqueira Cavalcante | Dossiê | 10/01/1947 - 01/03/1983 | ||
01 | Apontamentos | Dossiê | 1947 - 1984 | ||
PP | Programação da Pesquisa | Subgrupo | 1947 - 07/1986 | ||
PP | Participação na Política Partidária | Subgrupo | 1947 - 04/11/1987 | ||
01.v.1-v.2 | Cartas | Dossiê | 27/10/1947 - 12/05/2000 | ||
IC | Intercâmbio Científico | Subgrupo | 27/10/1947 - 12/05/2000 | ||
04 | Estudos de Caso | Dossiê | 09/12/1948 | ||
06 | Fichas de Empréstimos de Livros | Dossiê | 12/03/1948 | ||
02 | Discursos | Dossiê | 15/11/1948 | ||
07 | 5ª Cadeira de Clínica Médica da Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil | Dossiê | 09/12/1948 - 1954 | ||
03 | Históricos | Dossiê | 03/07/1948 - 11/04/1962 | ||
01 | Contratos | Dossiê | 25/08/1948 - 02/07/1981 | ||
04.v.01-v.02 | Membro da Sociedade Internacional de Hematologia | Dossiê | 25/08/1948 - 29/11/1996 |
Resultados 31 a 60 de 408