Portal do Governo Brasileiro
Atualize sua Barra de Governo
Portal COC
Base Arch
Login
Área de acesso restrito
Email
*
Senha
*
Login
Área de transferência
Área de transferência
Visualizar seleções
Limpar seleções
Salvar seleções
Acesso rápido
Acesso rápido
Início
Tutorial de como pesquisar
Dicas de pesquisa
Pesquisa avançada
Arquivos de Mulheres
Mudar para Preservar
O que é um arquivo histórico?
Linha Temática: Arquivos de Ciências Sociais
Blog da Base Arch
Política de privacidade
About
Pesquisar no acervo
pesquisa avançada (clique aqui) »
Descrição arquivística
Instituição custodiadora
Registro de autoridade
Assuntos
Locais
Objetos digitais
Relações Interinstitucionais e Intergrupos
Lista de inventário
Retornar para a descrição arquivística »
Alfredo Bica
Relações Interinstitucionais e Intergrupos
Identificador
Título
nível de descrição
Data de exibição
objeto digital
01
Membro da Associação Americana de Saúde Pública
Dossiê
04/1939-04/2001
Adicionar
08
Membro do Comitê de Vigilância Internacional de Doenças Transmissíveis da Organização Mundial da Saúde
Dossiê
28/11/1973-1974
Adicionar
11
Membro da Reunião sobre Vigilância Internacional de Passageiros Aéreos
Dossiê
21/03/1977-23/03/1977
Adicionar
12
Membro do Painel Consultivo de Peritos sobre Viroses da Organização Mundial da Saúde
Dossiê
06/09/1978-09/05/1980
Adicionar
17
Membro do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro
Dossiê
01/12/1996-01/12/1996
Adicionar
06
Presidente do Seminário Regional sobre Sistemas de Vigilância Epidemiológica das Doenças Transmissíveis e Zoonoses, organizado sob auspícios da Organização Pan-Americana da Saúde e do governo do Brasil
Dossiê
15/07/1973-15/07/1973
Adicionar
07
Delegado do Brasil na 70ª Reunião do Comitê Executivo da Organização Pan-Americana da Saúde
Dossiê
20/07/1973-20/07/1973
Adicionar
09
Superintendente Técnico do Instituto Viscondessa de Moraes da Fundação Ataulpho de Paiva
Dossiê
10/05/1974-01/06/2001
Adicionar
04
Chefe do Departamento de Doenças Transmissíveis da Organização Pan-Americana da Saúde
Dossiê
1953-17/08/1970
Adicionar
05
Médico Sanitarista da Organização Pan-Americana da Saúde
Dossiê
1970-1970
Adicionar
10
Membro da Comissão Internacional para Avaliar a Erradicação da Varíola na Índia, Nepal e Butão da Organização Mundial da Saúde
Dossiê
07/12/1976-14/03/1977
Adicionar
14
Membro da Delegação Brasileira na XXI Conferência da Organização Pan-Americana da Saúde e XXXIV Reunião do Comitê da Organização Mundial da Saúde
Dossiê
28/09/1982-09/1982
Adicionar
16
Membro do Conselho da Cruz Vermelha Brasileira
Dossiê
27/10/1988-24/09/1993
Adicionar
02
Membro da Sociedade Brasileira de Higiene
Dossiê
06/04/1948-1988
Adicionar
03
Chefe da Seção de Epidemiologia e Estatística da Repartição Sanitária da Organização Pan-Americana da Saúde
Dossiê
26/04/1951-26/04/1951
Adicionar
13
Prestador de Serviços a Bio-Manguinhos (Fiocruz)
Dossiê
14/07/1982-13/01/1984
Adicionar
15
Membro do Comitê Diretor do Grupo de Trabalho Científico da Organização Pan-Americana da Saúde sobre Enfermidades Diarréticas
Dossiê
14/03/1984-14/03/1984
Adicionar