Designações Adicionar à área de transferência BR RJCOC CE-FC-ST-11 Dossiê 04/02/1972 - 22/08/1978 Parte de Celso Arcoverde
Oficios Adicionar à área de transferência BR RJCOC SC-FC-ST-11 Dossiê 17/12/1962 - 30/09/1985 Parte de Sólon de Camargo