Participação em Comitês, Conselhos, Comissões e Grupos de Trabalho e Consultórios Técnico Científicas Lista de inventário
Identificador | Título | nível de descrição | Data de exibição | objeto digital | |
---|---|---|---|---|---|
03 | Membro do Conselho Deliberativo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | Dossiê | 08/1986 - 09/1986 | ||
04 | Coordenador da Comissão da Unidade Executora do Programa BID/USP | Dossiê | 04/08/1988 - 10/06/1990 | ||
01 | Membro do Comitê in Charge Reviewing Chagas Disease | Dossiê | 08/02/1981 | ||
05 | Presidente da Comissão Central de Informática da Universidade de São Paulo | Dossiê | 23/03/1992 - 29/03/1992 | ||
06 | Membro do Conselho Universitário da Universidade de São Paulo | Dossiê | 01/03/1993 - 07/03/1993 | ||
02 | Membro do Conselho Técnico Científico da Fundação Oswaldo Cruz | Dossiê | 13/11/1985 |