Portal do Governo Brasileiro
Atualize sua Barra de Governo
Portal COC
Base Arch
Login
Área de acesso restrito
Email
*
Senha
*
Login
Área de transferência
Área de transferência
Visualizar seleções
Limpar seleções
Salvar seleções
Acesso rápido
Acesso rápido
Início
Tutorial de como pesquisar
Dicas de pesquisa
Pesquisa avançada
Arquivos de Mulheres
Mudar para Preservar
O que é um arquivo histórico?
Linha Temática: Arquivos de Ciências Sociais
Blog da Base Arch
Política de privacidade
About
Pesquisar no acervo
pesquisa avançada (clique aqui) »
Descrição arquivística
Instituição custodiadora
Registro de autoridade
Assuntos
Locais
Objetos digitais
Gestão Institucional
Lista de inventário
Retornar para a descrição arquivística »
Paulo Carneiro
Gestão Institucional
Identificador
Título
nível de descrição
Data de exibição
objeto digital
AI
Administração Institucional
Subgrupo
09/10/1931 - 20/11/1945
Adicionar
01
Chefe do Laboratório de Química Vegetal e Animal do Instituto Nacional de Tecnologia
Dossiê
09/10/1931 - 25/11/1944
Adicionar
06
Assistente Técnico do Gabinete do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio Alexandre Marcondes Filho
Dossiê
1939 - 16/11/1944
Adicionar
01
Chefe da Seção de Pesquisas Agrícola e Industrial do Instituto de Óleos do Ministério da Agricultura
Dossiê
25/04/1932
Adicionar
03
Diretor e assistente do Departamento de Matérias Primas Vegetais e Animais do Instituto Nacional de Tecnologia
Dossiê
30/05/1933 - 27/08/1935
Adicionar
04.v.1-v.4
Secretário de Agricultura, Indústria e Comércio do Estado de Pernambuco
Dossiê
03/02/1935 - 1936
Adicionar
04.v.1
Secretário de Agricultura, Indústria e Comércio do Estado de Pernambuco
Dossiê
03/02/1935 - 05/1935
Adicionar
04.v.3
Secretário de Agricultura, Indústria e Comércio do Estado de Pernambuco
Dossiê
07/02/1935 - 10/09/1935
Adicionar
04.v.4
Secretário de Agricultura, Indústria e Comércio do Estado de Pernambuco
Dossiê
10/07/1935 - 1936
Adicionar
PE
Participação em Eventos
Subgrupo
25/04/1932 - 04/07/1939
Adicionar
02
Auxiliar Técnico do Gabinete do Ministro da Agricultura Juarez Távora
Dossiê
16/09/1932 - 1934
Adicionar
04.v.2
Secretário de Agricultura, Indústria e Comércio do Estado de Pernambuco
Dossiê
02/06/1935 - 10/12/1935
Adicionar
05
Assistente Técnico do Escritório de Propaganda e Expansão Comercial do Brasil na França
Dossiê
17/11/1936 - 20/11/1945
Adicionar
03
Assistente Técnico do Secretário de Propaganda e Expansão Comercial do Brasil na França
Dossiê
26/06/1939 - 04/07/1939
Adicionar
02
Secretário da Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio do Estado de Pernambuco
Dossiê
23/03/1935 - 30/11/1935
Adicionar