Identity area
Type of entity
Person
Authorized form of name
Carlos Médicis Morel
Parallel form(s) of name
Standardized form(s) of name according to other rules
- Morel, Carlos Médicis, 1943-
Other form(s) of name
- Carlos Morel
Identifiers for corporate bodies
Description area
Dates of existence
1943-
History
Nasceu em 28 de outubro de 1943, no Recife (PE), filho de Sérgio Morel Moreira e Elisa Médicis Morel. Formou-se em 1967 pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco. Em 1968 estagiou no Laboratório de Biologia Molecular do Instituto de Biofísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte do Curso de Pós-Graduação em Ciências. No mesmo ano ingressou na Universidade de Brasília (UnB), onde ocupou os cargos de professor visitante e auxiliar (1968-1972) da Faculdade de Ciências da Saúde e professor assistente e associado no Departamento de Biologia Celular do Instituto de Biologia (1972-1978). Entre 1969 e 1972 realizou cursos e estágios patrocinados por instituições médicas e de pesquisa científica internacionais, tais como o Cold Spring Harbor Laboratory, a Organização Mundial da Saúde e a Organização Europeia de Biologia Molecular. Em 1974, para a obtenção do título de doutor em ciências naturais (biofísica), apresentou a tese Metabolismo de ácido ribonucleico mensageiro em células animais, realizada experimentalmente no Institut Suisse de Recherches Experimentales sur le Cancer, em Lausanne, Suíça, e defendida no Instituto de Biofísica. Participou da organização do Curso de Pós-Graduação em Biologia Molecular da UnB, que coordenou por dois anos. A partir de 1975 enveredou pelo estudo e desenvolvimento de um novo método de caracterização por tipagem bioquímica de tripanossomatídeos, em particular aqueles patogênicos para o homem e de maior importância na América Latina, como o Trypanosoma cruzi. Em 1978 transferiu-se para a Fiocruz, onde ocupou as funções de pesquisador associado e titular do IOC e chefiou o Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular (1980-1985 e 1989-1992). Foi diretor do IOC (1985-1989) e vice-presidente de Pesquisa (1985-1990). De 1993 a 1997 ocupou a Presidência da Fiocruz, nomeado para o cargo com base em lista tríplice indicada pela comunidade de Manguinhos. Em seguida, dirigiu o Programa Especial de Pesquisa e Treinamento em Doenças Tropicais da Organização Mundial da Saúde em Genebra, Suíça (1998-2003). Desde 2004 atua como coordenador científico do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde da Fiocruz.
Places
Legal status
Functions, occupations and activities
Servidor da Fundação Universidade de Brasília, 13/10/1968–23/03/1978
Doutorado em Ciências Naturais pelo Instituto de Biofísica da UFRJ, 21/03/1974
Contratado como Pesquisador Associado do IOC, 23/03/1978
Chefe de Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular do IOC, 1980-1992
Assessor Temporário da OMS na reunião do Comitê Assessor Científico e Técnico (Genebra), 14-23/03/1987
Diretor do IOC, 1985-1989
Vice-Presidente de Pesquisa da Fiocruz, 1985-1990
Presidente da Fiocruz, 23/12/1992-06/01/1997
Membro da Academia Brasileira de Ciências, 1994
Participou como Presidente da Fiocruz na Reunião do Comitê Assessor Técnico e Científico do Programa Especial de Pesquisa e Treinamento em Doenças Tropicais da OMS (Genebra), 03-07/03/1996
Participou como Pesquisador da Fiocruz e representante do Brasil no Conselho Executivo da OMS no Seminário de Planejamento da Nova Gestão da OMS para o Quinquênio 1998-2003 (Oslo), 07-11/02/1998
Diretor da UNPD/World Bank/WHO Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases/TDR, 02/09/1998-02/09/2003
Aposentadoria voluntária como Pesquisador Titular III, 01/09/1998
Mandates/sources of authority
Internal structures/genealogy
General context
Relationships area
Related entity
Identifier of related entity
Category of relationship
Type of relationship
Dates of relationship
Description of relationship
Related entity
Identifier of related entity
Category of relationship
Type of relationship
Dates of relationship
Description of relationship
Access points area
Subject access points
Place access points
Occupations
Control area
Authority record identifier
Institution identifier
Rules and/or conventions used
ISAAR(CPF): norma internacional de registro de autoridade arquivística para entidades coletivas, pessoas e famílias.
Status
Level of detail
Dates of creation, revision and deletion
Language(s)
Script(s)
Sources
Academia Brasileira de Ciências. Membros. Disponível em: http://www.abc.org.br/membro/carlos-medicis-morel/. Acessado em maio de 2020.
Imagem: Fiocruz. Galeria de presidentes. https://portal.fiocruz.br/galeria-de-presidentes. Acessado em maio de 2020.
Maintenance notes
digital objects metadata
Access
Filename
carlos_morel.jpg
Media type
Image
Mime-type
image/jpeg