Memória de Manguinhos Lista de inventário
Identificador | Título | nível de descrição | Data de exibição | objeto digital | |
---|---|---|---|---|---|
01 | Amilar Tavares | Item | 23 e 27/11/1987 | Ver | |
04 | Augusto Cid de Mello Perissé | Item | 27/02/1986 | Ver | |
07 | Dalton Mario Hamilton | Item | 14/05 a 12/08/1987 | Ver | |
08 | Domingos Arthur Machado Filho | Item | 19/06 a 29/07/1986 | Ver | |
11 | Francisco Laranja | Item | 26/11 a 17/12/1986 | Ver | |
24 | Orlando Guerra Junior | Item | 10/06 a 03/07/1986 | ||
26 | Sebastião de Oliveira | Item | 01/09/1986 a 25/02/1987 | ||
03 | Attílio Borriello | Item | 13 e 27/06/1986 | Ver | |
05 | Carlos Chagas Filho | Item | 18/02/1987 a 30/09/1988 | Ver | |
10 | Francisco Gomes | Item | 09/12/1985 e 09/01/1986 | Ver | |
13 | Hamlet William Aor | Item | 28/08 e 04/09/1986 | Ver | |
23 | Moacyr Vaz de Andrade | Item | 14/12/1987 a 05/02/1988 | Ver | |
29 | Venâncio Bonfim | Item | 11/11 e 18/12/1986 | ||
16 | José Fonseca da Cunha | Item | 13/08 a 21/10/1988 | Ver | |
02 | Amilcar Vianna Martins | Item | 24 e 25/11/1988 | Ver | |
17 | Leônidas de Mello Deane | Item | 11/01/1987 a 17/06/1988 | Ver | |
12 | Haity Moussatché | Item | 28/11/1985 e 17/01/1986 | Ver | |
14 | Hugo de Souza Lopes | Item | 03/04 a 01/07/1986 | Ver | |
15 | José Cunha | Item | 26/03 e 02/04/2021 | ||
18 | Manuel Isnard Teixeira | Item | 17/06 a 04/11/1987 | ||
20 | Mário Vianna Dias | Item | 08/05 a 09/07/1987 | ||
27 | Sylvia Hasselmann | Item | 17/03/1987 | Ver | |
06 | Constança Arraes de Alencar | Item | 08/08/1989 | Ver | |
21 | Masao Goto | Item | 02/09/1986 | ||
25 | Pedrina Cunha de Oliveira | Item | 06/06/1989 | Ver | |
28 | Tito Cavalcanti | Item | 19 e 27/02/1986 | ||
30 | Wladimir Lobato Paraense | Item | 14/03/1988 a 31/05/1989 | ||
09 | Fernando Braga Ubatuba | Item | 1986 | ||
19 | Maria José Deane | Item | 12/09/1989 | Ver |