Identificador
|
Título
|
nível de descrição
|
Data de exibição
|
objeto digital |
|
MA |
Massacre de Manguinhos |
Subgrupo |
01/06/1964 - 03/05/2002 |
|
|
02 |
Professores e alunos do 1º Curso de Especialização em Entomologia do IOC: desenhista Antonio Viegas Pugas (em primeiro plano), Luiz Fernando Ferreira, Herman Lent, Ademar Guilherme, Delir Corrêa Gomes, Paulo Bührnheim, José Jurberg, Sebastião José de Oliveira e Cristina Mascarenhas |
Item |
1962 |
Ver |
|
03 |
Bilhetes |
Dossiê |
30/06/1964 |
|
|
07 |
Requerimentos |
Dossiê |
02/02/1965 - 04/02/1966 |
|
|
11 |
Comunicações |
Dossiê |
15/06/1965 - 15/05/1965 |
|
|
01 |
Haity Moussatché |
Item |
1999 |
|
|
18 |
Recortes de Jornais |
Dossiê |
02/11/1979 - 09/01/2000 |
|
|
22 |
Informativos |
Dossiê |
XX/08/1999 - XX/09/1999 |
|
|
24 |
Apontamentos |
Dossiê |
s.d |
|
|
26 |
Relatório de atividades |
Dossiê |
s.d |
|
|
15 |
Negativos Flexíveis |
Dossiê |
s.d |
|
|
18 |
Mapas |
Dossiê |
s.d |
|
|
RA |
Realização de Aulas, Pesquisas, Cursos, Seminários, Palestras e outras Atividades Didáticas |
Subgrupo |
11/1936 - 21/10/2002 |
|
|
01 |
Triatoma infestans (Klug, 1834) |
Item |
s.d. |
Ver |
|
07 |
Professor Contratado da Universidade de Los Andes - Venezuela |
Dossiê |
31/10/1971 - 02/12/1974 |
|
|
001 |
Opisthacidius sp. |
Item |
1947 |
Ver |
|
03 |
Professor Contratado da Universidade Santa Úrsula |
Dossiê |
1974-2002 |
|
|
001 |
Triatoma sordida Stål, 1859 |
Item |
s.d. |
Ver |
|
005 |
Eutriatoma nigromaculata Lent & Pifano, 1939, sinônimo de Triatoma nigromaculata (Stål, 1872) |
Item |
1939 |
Ver |
|
PB |
Participação em Bancas de Seleção e Defesa de Mestrado e Doutorado |
Subgrupo |
29/08/1967 - 11/04/2002 |
|
|
PE |
Participação em Bancas Examinadoras |
Subgrupo |
03/05/1940 - 26/06/1980 |
|
|
03 |
Cartas Circulares |
Dossiê |
03/05/1940 - 02/12/1940 |
|
|
AI |
Administração Institucional em Sociedades e Associações |
Subgrupo |
01/09/1938 - 07/11/2003 |
|
|
03 |
Membro da Sociedade Brasileira de Higiene |
Dossiê |
06/04/1948 |
|
|
05 |
Membro da Academia de Zoologia de AGRA na Ìndia |
Dossiê |
14/03/1963 |
|
|
07 |
Membro da Sociedade Brasileira de Zoologia |
Dossiê |
12/02/1984 - 09/2003 |
|
|
04 |
Membro e Revisor do Conselho Editorial das Atas da Biota Amazônica |
Dossiê |
20/09/1965 - 13/07/1983 |
|
|
06 |
Membro do Conselho Editorial do Jornal "Biotropica" |
Dossiê |
19/12/1968 - 10/11/1970 |
|
|
07 |
Tradutor da Editora Edgard Blücher LTDA |
Dossiê |
26/11/1971 - 13/02/1972 |
|
|
08 |
Colaboração da Publicação Trypanosama Cruzi e Doença de Chagas |
Dossiê |
27/05/1976 - 09/1976 |
|
|