Portal do Governo Brasileiro
Atualize sua Barra de Governo
Portal COC
Base Arch
Login
Área de acesso restrito
Email
*
Senha
*
Login
Área de transferência
Área de transferência
Visualizar seleções
Limpar seleções
Salvar seleções
Acesso rápido
Acesso rápido
Início
Tutorial de como pesquisar
Dicas de pesquisa
Pesquisa avançada
Arquivos de Mulheres
Mudar para Preservar
O que é um arquivo histórico?
Linha Temática: Arquivos de Ciências Sociais
Blog da Base Arch
Política de privacidade
About
Pesquisar no acervo
pesquisa avançada (clique aqui) »
Descrição arquivística
Instituição custodiadora
Registro de autoridade
Assuntos
Locais
Objetos digitais
Paulo Carneiro
Lista de inventário
Retornar para a descrição arquivística »
Identificador
Título
nível de descrição
Data de exibição
objeto digital
07
Delegado Representante do Brasil na Conferência Internacional de Instrução Pública
Dossiê
21/06/1948 - 28/06/1949
Adicionar
003
Paulo Carneiro e Eurico Salles
Item
1949
Adicionar
12
Chefe da Delegação na Conferência sobre a Aplicação da Ciência e Tecnologia ao Desenvolvimento da Ámerica Latina
Dossiê
1963 - 06/07/1966
Adicionar
01.v.1-v.6
Membro do Conselho Executivo da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura - UNESCO
Dossiê
26/01/1946 - 1983
Adicionar
01.v.3
Membro do Conselho Executivo da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO)
Dossiê
03/02/1946 - 18/05/1981
Adicionar
001
João Figueiredo
Item
29/01/1981
Adicionar
007
Paulo Estevão de Berrêdo Carneiro
Item
s. d.
Adicionar
008
Conselho Executivo da Unesco
Item
[195?]
Adicionar
034
Paulo e Willian Berton
Item
s. d.
Adicionar
038
Paulo e Willian Berton V
Item
s. d.
Adicionar
039
Paulo e membros do Conselho
Item
s. d.
Adicionar
03
Delegado pela Europa da Comissão do IV Centenário da Cidade de São Paulo
Dossiê
23/01/1952 - 21/08/1959
Adicionar
04
Membro do Conselho de Administração da Casa do Brasil
Dossiê
10/01/1953 - 26/05/1970
Adicionar
06.v.1
Membro da Comissão de Organização da História Científica e Cultural da Humanidade
Dossiê
24/01/1950 - 21/01/1982
Adicionar
07
Presidente do Comitê Executivo da Campanha Internacional para a Salvaguarda dos Monumentos da Núbia
Dossiê
1960 - 198?
Adicionar
006
Torres do Templo de Ísis
Item
[198?]
Adicionar
011
Paulo Carneiro na base do Templo de Ramsés
Item
[198?]
Adicionar
015
Estruturas do Templo de Ísis
Item
[198?]
Adicionar
068
Paulo Carneiro em visita a Abul Simbel
Item
[198?]
Adicionar
071
Paulo Carneiro
Item
[198?]
Adicionar
074
Celebração da UNESCO
Item
[198?]
Adicionar
076
Paulo Carneiro e colegas
Item
[1979]
Adicionar
087
Ruínas
Item
s. d.
Adicionar
093
Estruturas em ruínas
Item
[198?]
Adicionar
095
Ruínas
Item
[198?]
Adicionar
104
Egito
Item
[198?]
Adicionar
111
Margens do Lago Nasser
Item
[1979]
Adicionar
113
Encostas do Lago Nasser
Item
[1979]
Adicionar
114
Encostas do Lago Nasser II
Item
[1979]
Adicionar
118
Conselheiros do patrimônio cultural
Item
[1979]
Adicionar
Resultados 421 a 450 de 2484
« Anterior
Próxima »
« Anterior
1
...
12
13
14
15
16
17
18
...
83
Próxima »