Gestão de Instituições Lista de inventário
Identificador | Título | nível de descrição | Data de exibição | objeto digital | |
---|---|---|---|---|---|
01 | Chefe da Seção de Fisiologia do Instituto Oswaldo Cruz | Dossiê | 16/06/1959-11/05/1964 | ||
02 | Presidente do Conselho Assessor de Investigação Científica e Serviços da Universidade Centro Ocidental Lisandro Alvarado | Dossiê | 13/03/1972-28/09/1987 | ||
03 | Chefe do Departamento de Fisiologia e Farmacodinâmica do Instituto Oswaldo Cruz | Dossiê | 11/1986-09/1987 |