Cartas Adicionar à área de transferência BR RJCOC PC-VP-RS-03.v.2 Dossiê 04/01/1932 - 29/12/1939 Parte de Paulo Carneiro Nomes: Ferreira de Sá
Cartões Adicionar à área de transferência BR RJCOC PC-VP-RS-04.v.2 Dossiê 04/01/1980 - 12/1982 Parte de Paulo Carneiro
Embaixador Chefe da Delegação do Brasil na Organização das Nações Unidas para educação, a ciência e a cultura Adicionar à área de transferência BR RJCOC PC-RI-AM-04.v.2 Dossiê 04/01/1960 - 30/12/1960 Parte de Paulo Carneiro Cartas.