Membro do Conselho Executivo da Unesco e Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura Adicionar à área de transferência BR RJCOC PC-RI-PC-01.v.1 Dossiê 26/07/1946 - 01/10/1973 Parte de Paulo Carneiro Cartas.
Cartas Adicionar à área de transferência BR RJCOC PC-VP-RS-03.v.6 Dossiê 05/01/1961 - 29/12/1967 Parte de Paulo Carneiro Nomes: Anna Raso; Francisco Luiz Bernardes; Luiza Bernardes; Adelaide Castro; Célia Freire