Embaixador Chefe da Delegação do Brasil na Organização das Nações Unidas para educação, a ciência e a cultura Adicionar à área de transferência BR RJCOC PC-RI-AM-04.v.3 Dossiê 02/01/1961 - 24/12/1961 Parte de Paulo Carneiro Cartas.
Embaixador chefe da Delegação do Brasil na Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura Adicionar à área de transferência BR RJCOC PC-RI-AM-04.v.7 Dossiê 06/10/1958 - 06/02/1966 Parte de Paulo Carneiro Roteiros, passagens aéreas, cartas circulares, currículos, formulários.
Cartas Adicionar à área de transferência BR RJCOC PC-DP-RE-01 Dossiê 29/11/1952 - 06/03/1970 Parte de Paulo Carneiro