Atestados Adicionar à área de transferência BR RJCOC SC-DP-RA-03 Dossiê 07/12/1973 Parte de Sólon de Camargo
Ofícios Adicionar à área de transferência BR RJCOC SC-DP-RA-02 Dossiê 04/12/1973 - 08/07/1986 Parte de Sólon de Camargo Outros nomes: Fernando Pache de Faria Saldanha; J. Martins de Barros
Oficios Adicionar à área de transferência BR RJCOC SC-FC-ST-11 Dossiê 17/12/1962 - 30/09/1985 Parte de Sólon de Camargo