Embaixador Chefe da Delegação do Brasil na Organização das Nações Unidas para educação, a ciência e a cultura Adicionar à área de transferência BR RJCOC PC-RI-AM-04.v.3 Dossiê 02/01/1961 - 24/12/1961 Parte de Paulo Carneiro Cartas.
Cartas Adicionar à área de transferência BR RJCOC HM-VP-MM-04 Dossiê 03/07/1964-22/10/1986 Parte de Haity Moussatché Jornal do Brasil