Embaixador Chefe da Delegação do Brasil na Organização das Nações Unidas para educação, a ciência e a cultura Adicionar à área de transferência BR RJCOC PC-RI-AM-04.v.3 Dossiê 02/01/1961 - 24/12/1961 Parte de Paulo Carneiro Cartas.
Cartas Adicionar à área de transferência BR RJCOC AP-DP-PP-09 Dossiê 05/12/1955 - 31/03/1992 Parte de Augusto Perissé Nomes citados: Gerardo Wilken; Ronaldo Mordi; Hermínia Rodrigues Alves