Atestados Adicionar à área de transferência BR RJCOC HI-FC-ST-10 Dossiê 14/11/1953 - 11/11/1975 Parte de Hildebrando Monteiro Marinho
Embaixador Chefe da Delegação do Brasil na Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura Adicionar à área de transferência BR RJCOC PC-RI-AM-04.v.5 Dossiê 10/06/1958 - 24/03/1966 Parte de Paulo Carneiro Cartas, decretos e telegramas.