Portal do Governo Brasileiro
Atualize sua Barra de Governo
Portal COC
Base Arch
Login
Área de acesso restrito
Email
*
Senha
*
Login
Área de transferência
Área de transferência
Visualizar seleções
Limpar seleções
Salvar seleções
Acesso rápido
Acesso rápido
Início
Tutorial de como pesquisar
Dicas de pesquisa
Pesquisa avançada
Arquivos de Mulheres
Mudar para Preservar
O que é um arquivo histórico?
Linha Temática: Arquivos de Ciências Sociais
Blog da Base Arch
Política de privacidade
About
Pesquisar no acervo
pesquisa avançada (clique aqui) »
Descrição arquivística
Instituição custodiadora
Registro de autoridade
Assuntos
Locais
Objetos digitais
Participação em Comitês, Conselhos, Comissões, Grupos de Trabalho e Consultoria Técnico-Científicas
Lista de inventário
Retornar para a descrição arquivística »
Hildebrando Monteiro Marinho
Relações Interinstitucionais e Intergrupos
Participação em Comitês, Conselhos, Comissões, Grupos de Trabalho e Consultoria Técnico-Científicas
Identificador
Título
nível de descrição
Data de exibição
objeto digital
02
Presidente do Conselho Técnico de Saúde
Dossiê
01/05/1961 - 01/09/1969
Adicionar
05
Membro do Conselho Regional de Medicina
Dossiê
28/04/1967 - 14/09/1983
Adicionar
07
Membro do Grupo Técnico de Estudos do BCG em Câncer
Dossiê
10/08/1977
Adicionar
11
Membro da Comissão do Prêmio Golden Cross
Dossiê
09/10/1979
Adicionar
03
Membro do Conselho Nacional de Saúde
Dossiê
1965 - 24/04/1979
Adicionar
09
Membro do Conselho de Ciência do Museu da Imagem e do Som
Dossiê
07/01/1979 - 27/03/1981
Adicionar
12
Conselheiro de Mesa da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro
Dossiê
08/07/1980 - 12/12/1984
Adicionar
14
Membro do Comitê Ibero-americano da Sociedade Internacional de Hematologia
Dossiê
12/05/1986
Adicionar
15
Membro do Conselho da Associação Brasileira de Assistência ao Cancerosos
Dossiê
03/06/1991 - 28/04/1992
Adicionar
16
Consultor Científico do CNPq
Dossiê
s.d
Adicionar
17
Membro da Comissão Para Revisão do Formulário e Reunião de Medicamentos
Dossiê
s.d
Adicionar
18
Membro do Conselho Científico do Colégio Internacional de Angiologia
Dossiê
s.d
Adicionar
06
Consultor Científico da Aeronáutica
Dossiê
12/12/1972
Adicionar
13
Membro do Conselho Universitário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
Dossiê
16/12/1980 - 15/08/1997
Adicionar
01
Membro do Conselho da Seção de Hematologia da Associação Médica Pan-Americana
Dossiê
01/10/1959 - 17/11/1959
Adicionar
04
Membro da Comissão para Estudo da Reestruturação da Secretaria de Saúde do Estado
Dossiê
03/02/1966
Adicionar
08
Consultor Médico da Light
Dossiê
09/11/1978 - 05/12/1982
Adicionar
10
Membro do Conselho Municipal de Saúde
Dossiê
21/08/1979 - 25/05/1980
Adicionar