Participação em Eventos Lista de inventário
Identificador | Título | nível de descrição | Data de exibição | objeto digital | |
---|---|---|---|---|---|
04 | Presidente da Empresa Fluminense de Tecnologia - FLUTEC | Dossiê | 15/05/1993 | ||
02 | Subsecretário do Estado de Indústria e Comércio, Ciência e Tecnologia | Dossiê | 27/11/1991 | ||
03 | Secretário de Estado de Indústria e Comércio, Ciência e Tecnologia | Dossiê | 29/01/1993 - 28/03/1994 | ||
01 | Secretário de Estado da Saúde e Higiene do Estado do Rio de Janeiro | Dossiê | 02/04/1984 - 14/08/1985 |