Participação em Sociedades e Associações Lista de inventário
Identificador | Título | nível de descrição | Data de exibição | objeto digital | |
---|---|---|---|---|---|
01 | Sócio Efetivo da Sociedade Paulista de Medicina Social e do Trabalho | Dossiê | 10/12/1953 - 10/10/1955 | ||
07 | Membro da Sociedade Brasileira de Estatística | Dossiê | 21/03/1966 - 1967 | ||
08 | Assessor do Plano de Ação da Previdência Social (PAPS) | Dossiê | 26/09/1966 | ||
05 | Membro da Associação Paulista de Hospitais | Dossiê | 1965 - 16/01/1972 | ||
10 | Membro da American Society of Clinical Patologist | Dossiê | 25/10/1980 - 10/1981 | ||
03 | Membro da Associação Médica Brasileira | Dossiê | 10/1956 - 12/1971 | ||
09 | Membro da American Public Health Association | Dossiê | 04/01/1977 - 10/1983 | ||
11 | Membro da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica | Dossiê | 04/1983 - 01/06/1983 | ||
02 | Membro da Associação Paulista de Medicina | Dossiê | 18/10/1954 - 08/07/1987 | ||
04 | Membro do Sindicato Médico de São Paulo | Dossiê | 31/03/1960 - 03/1969 | ||
06 | Membro da Sociedade dos Médicos do Instituto de Aposentadorias e Pensões de São Paulo | Dossiê | 1965 - 1966 |