Relações Interinstitucionais e Intergrupos Lista de inventário
Identificador | Título | nível de descrição | Data de exibição | objeto digital | |
---|---|---|---|---|---|
06 | Membro da Delegação Brasileira na Posse do Presidente do Chile | Dossiê | 01/11/1952-25/11/1952 | ||
01 | Membro da Comissão Executiva do I Congresso Pan-Americano de Endocrinologia | Dossiê | 05/04/1938 | ||
07 | Membro da Academia Nacional de Medicina | Dossiê | 27/07/1956-11/11/1965 | ||
02 | Membro da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro | Dossiê | 09/1940-1967 | ||
05 | Membro da Organização das Voluntárias | Dossiê | 11/09/1952 | ||
03 | Membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões | Dossiê | 07/11/1945-15/07/1968 | ||
04 | Membro do V Congresso Internacional de Microbiologia | Dossiê | 12/08/1950-24/08/1950 |