Portal do Governo Brasileiro
Atualize sua Barra de Governo
Portal COC
Base Arch
Login
Área de acesso restrito
Email
*
Senha
*
Login
Área de transferência
Área de transferência
Visualizar seleções
Limpar seleções
Salvar seleções
Acesso rápido
Acesso rápido
Início
Tutorial de como pesquisar
Dicas de pesquisa
Pesquisa avançada
Arquivos de Mulheres
Mudar para Preservar
O que é um arquivo histórico?
Linha Temática: Arquivos de Ciências Sociais
Blog da Base Arch
Política de privacidade
About
Pesquisar no acervo
pesquisa avançada (clique aqui) »
Descrição arquivística
Instituição custodiadora
Registro de autoridade
Assuntos
Locais
Objetos digitais
Relações Interinstitucionais e Intergrupos
Lista de inventário
Retornar para a descrição arquivística »
Paulo Carneiro
Relações Interinstitucionais e Intergrupos
Identificador
Título
nível de descrição
Data de exibição
objeto digital
15
Gonzalo Clapatofsky Ospina
Item
s.d.
Adicionar
25
Giuseppe Bettiol e Girard
Item
s.d.
Adicionar
31
Representantes e Conselheiros
Item
s.d.
Adicionar
32
Conversa entre Giuseppe Bettiol e Augusto de Castro
Item
s.d.
Adicionar
43
Observadores da reunião da União Latina
Item
s.d.
Adicionar
48
Iribarne e conselheiro em jantar
Item
s.d.
Adicionar
49
Representante venezuelano
Item
s.d.
Adicionar
50
Giuseppe Bettiol
Item
s.d.
Adicionar
52
Paulo Carneiro
Item
s.d.
Adicionar
57
Jantar do Conselho Executivo II
Item
s.d.
Adicionar
60
Executivos da União Latina
Item
1959
Adicionar
09
Membro da Academia do Mundo Latino
Dossiê
25/02/1967 - 15/02/1969
Adicionar
10
Membro da União Internacional de História e das Ciências Filosóficas
Dossiê
29/02/1968
Adicionar
12
Membro da Academia Brasileira de Letras (ABL)
Dossiê
1971-25/06/1981
Adicionar
002
Paulo Carneiro e Trajano Bruno
Item
[197?]
Adicionar
008
Paulo Carneiro e Moreira Franco
Item
[197?]
Adicionar
15
Membro da Academia Brasileira de Ciências
Dossiê
s.d.
Adicionar
AM
Administração Intitucional em Missões Oficiais
Subgrupo
30/01/1945 - 25/10/1980
Adicionar
02.v.1
Delegado do Brasil nas Conferências Gerais da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
Dossiê
17/01/1946 - 07/12/1976
Adicionar
02.v.2
Delegado do Brasil nas Conferências Gerais da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
Dossiê
11/1946 - 25/10/1980
Adicionar
001
Conferência da Unesco
Item
1946
Adicionar
002
Paulo Carneiro na IX Conferência da Unesco
Item
1956
Adicionar
003
Paulo Carneiro e o Diretor geral da Unesco
Item
15/11/1962
Adicionar
005
Paulo Carneiro discursando
Item
12/11/1962
Adicionar
009
Membro do Conselho executivo da Unesco
Item
12/11/1962
Adicionar
03.v.2
Representante Permanente do Brasil junto à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
Dossiê
02/01/1952 - 23/12/1953
Adicionar
03.v.6
Representante Permanente do Brasil junto a Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura
Dossiê
20/07/1947 - 27/02/1958
Adicionar
04.v.1-v.9
Embaixador Chefe da Delegação do Brasil na Organização das Nações Unidas para educação, a ciência e a cultura
Dossiê
13/07/1958 - 15/03/1966
Adicionar
04.v.1
Embaixador Chefe da Delegação do Brasil na Organização das Nações Unidas para educação, a ciência e a cultura
Dossiê
13/07/1958 - 30/12/1958
Adicionar
225
Visita a Pirâmide de Djoser
Item
s.d
Adicionar
Resultados 91 a 120 de 481
« Anterior
Próxima »
« Anterior
1
2
3
4
5
6
7
...
17
Próxima »