Gestão Institucional Lista de inventário
Identificador | Título | nível de descrição | Data de exibição | objeto digital | |
---|---|---|---|---|---|
03 | Diretor do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília (UnB) | Dossiê | [1968]-19/12/1972 | ||
07 | Chefe do Departamento de Malacologia do Instituto Oswaldo Cruz (IOC) | Dossiê | 29/01/1979-25/11/1995 | ||
08 | Chefe do Laboratório de Malacologia do Instituto Oswaldo Cruz (IOC) | Dossiê | 06/05/1979-24/10/2003 | ||
01 | Diretor do Instituto Nacional de Endemias Rurais (INERu) | Dossiê | 28/04/1961-30/10/1963 | ||
04 | Chefe do Departamento de Biologia Animal da Universidade de Brasília (UnB) | Dossiê | 09/09/1970-23/06/1973 | ||
06 | Vice-Presidente de Pesquisas da Fiocruz | Dossiê | 1976-29/11/1979 | ||
02 | Chefe do Centro Nacional de Pesquisas Malacológicas e do Laboratório de Malacologia do Instituto Nacional de Endemias Rurais (INERu) | Dossiê | 17/10/1963-31/01/1968 | ||
05 | Chefe do Laboratório de Parasitologia e Malacologia da Universidade de Brasília (UnB) | Dossiê | 04/07/1972-30/11/1976 |