Portal do Governo Brasileiro
Atualize sua Barra de Governo
Portal COC
Base Arch
Login
Área de acesso restrito
Email
*
Senha
*
Login
Área de transferência
Área de transferência
Visualizar seleções
Limpar seleções
Salvar seleções
Acesso rápido
Acesso rápido
Início
Tutorial de como pesquisar
Dicas de pesquisa
Pesquisa avançada
Arquivos de Mulheres
Mudar para Preservar
O que é um arquivo histórico?
Linha Temática: Arquivos de Ciências Sociais
Blog da Base Arch
Política de privacidade
About
Pesquisar no acervo
pesquisa avançada (clique aqui) »
Descrição arquivística
Instituição custodiadora
Registro de autoridade
Assuntos
Locais
Objetos digitais
Participação em Conselhos, Comissões, Comitês e Grupos de Trabalho
Lista de inventário
Retornar para a descrição arquivística »
Benjamin Gilbert
Relações Interinstitucionais e Intergrupos
Participação em Conselhos, Comissões, Comitês e Grupos de Trabalho
Identificador
Título
nível de descrição
Data de exibição
objeto digital
09
Membro do Grupo de Estudos de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Dossiê
17/11/1986
Adicionar
13
Membro do Conselho de Ensino de Pós-Graduação do Núcleo de Pesquisas de Produtos Naturais da Universidade Federal do Rio de Janeiro
Dossiê
10/05/1989-22/03/1990
Adicionar
04
Membro do Comitê de Praguicidas Domissanitários do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde
Dossiê
1982-06/1987
Adicionar
01
Membro do Programa Especial para Pesquisa e Treinamento em Doenças Tropicais da Organização Mundial da Saúde (OMS)
Dossiê
17/11/1977-10/09/1993
Adicionar
03
Membro do Grupo de Trabalho do Subprograma de Capacitação de Tecnológica da Indústria Farmacêutica
Dossiê
1981-08/1990
Adicionar
11
Membro do Grupo de Trabalho da Secretaria de Química Fina do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)
Dossiê
08/04/1988-23/08/1988
Adicionar
14
Membro do Programa Iberoamericano de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento
Dossiê
05/1990-09/1992
Adicionar
02
Membro da Comissão Permanente de Inseticidas e Raticidas da Câmara Técnica de Saneantes Domissanitários
Dossiê
13/02/1979
Adicionar
05
Membro da Organização Internacional das Ciências Químicas para o Desenvolvimento (IOCD-UNESCO)
Dossiê
1976-06/1994
Adicionar
06
Membro do Grupo de Trabalho no International Programme on Chemical Safety da Organização Mundial da Saúde (OMS)
Dossiê
06/08/1985-15/04/1994
Adicionar
07
Membro do Grupo de Trabalho do Programa de Apoio do Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PADCT)
Dossiê
24/10/1985-23/06/1995
Adicionar
08
Consultor da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP)
Dossiê
17/01/1986-07/01/1991
Adicionar
10
Membro do Comitê Assessor de Química do CNPq
Dossiê
01/1987-22/10/1990
Adicionar
12
Membro da Comissão de Avaliação do Departamento de Farmácia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP
Dossiê
1989-[03/1995]
Adicionar