Participação em Conselhos Editoriais e Publicações Lista de inventário
Identificador | Título | nível de descrição | Data de exibição | objeto digital | |
---|---|---|---|---|---|
01 | Consultor da Comissão de Publicação do Museu Nacional | Dossiê | 08/05/1985 | ||
02 | Consultor "ad hoc" da Sociedade Brasileira de Entomologia | Dossiê | 19/12/1989 - 08/03/1999 | ||
06 | Relator da Revista de Saúde Pública | Dossiê | 05/12/1991 - 07/03/1995 | ||
11 | Consultor "Ad Hoc" da Revista Brasileira de Zoociências | Dossiê | 11/03/2003 | ||
03 | Consultor Científico do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia | Dossiê | 11/03/1993 | ||
04 | Parecerista da Revista de "La Sociedad Entomológica Argentina" | Dossiê | 23/09/1993 | ||
10 | Consultor Científico da Sociedade Brasileira de Zoologia | Dossiê | 22/11/2002 - 13/03/2003 | ||
05 | Editor da Revista Entomologia y Vectores | Dossiê | 09/05/1994 - 14/12/2004 | ||
07 | Editor do Atlas dos Vetores da Doença de Chagas nas Américas | Dossiê | 28/11/1995 - 15/02/2000 | ||
08 | Consultor Científico dos Cadernos de Saúde Pública | Dossiê | 06/01/1997 - 22/03/1999 | ||
09 | Parecerista do Caribean Journal Of Science | Dossiê | 12/08/1997 - 30/12/1998 |