Participação em Conselhos Editoriais e Publicações Lista de inventário
Identificador | Título | nível de descrição | Data de exibição | objeto digital | |
---|---|---|---|---|---|
01 | Membro do Conselho Editorial da Revista Malacologia | Dossiê | 01/08/1961-21/07/1968 | ||
02 | Membro do Corpo Redatorial da Revista Brasileira de Pesquisas Médicas e Biológicas | Dossiê | 23/06/1967-05/07/1967 | ||
05 | Assessor Temporário da Organização Pan-Americana de Saúde na Revisão do Guia de Identificação de Planorbídeos nas Américas | Dossiê | 14/05/1982-03/12/1982 | ||
04 | Membro do Conselho Editorial da Revista Acta Amazônia | Dossiê | 26/04/1971-05/05/1971 | ||
03 | Membro do Corpo Redatorial da Revista de Microbiologia | Dossiê | 22/04/1970-12/05/1970 | ||
06 | Membro do Corpo Editorial da Revista Iheringia | Dossiê | 31/08/1982-09/09/1982 | ||
07 | Membro do Conselho Editorial da Revista Memórias do Instituto Oswaldo Cruz (IOC) | Dossiê | 27/10/1988-20/02/1992 |